Hanes ariannol PULBOROUGH AND DISTRICT COMMUNITY CARE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 292359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.71k £14.59k £15.73k £22.88k £37.62k
Cyfanswm gwariant £22.91k £19.90k £29.20k £29.20k £36.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.25k £3.10k £2.75k £5.42k £8.00k