THE BRITISH VACUUM COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote and advance the understanding and teaching of vacuum science, technology and its applications by: (a) co-ordinating and promoting conferences, seminars and courses (b) encouraging excellence amongst postgraduate research workers (c) recognising distinguished research (d) representing Great Britain on the International Union of Vacuum Science, Technique, and its Applications (IUVSTA)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 1985: Cofrestrwyd
- B V C (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Timo Gans | Cadeirydd | 17 October 2017 |
|
|
||||||
Prof Deborah O'Connell | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||||
Steven Schofield | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||
Rev Dr Ronald John Reid | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
PROFESSOR MARTIN ROBERT STEWART MCCOUSTRA BSC DSC | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.46k | £1.34k | £1.25k | £1.57k | £2.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.73k | £1.82k | £1.52k | £1.42k | £2.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30TH SEPTEMBER 1985 AS AMENDED 26TH APRIL 1989 AND 17TH JULY 2001 as amended on 17 Mar 2022 as amended on 27 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
The aims and objects of the Council are to promote and advance the understanding and teaching of vacuum science, technology and its applications by: a) co-ordinating and promoting conferences, seminars, courses, and publications in these fields b) encouraging excellence amongst postgraduate students, post-doctoral and other early-stage research workers in these fields c) recognising excellence in these fields by the awarding of prizes d) representing Great Britain and Ireland on the International Union of Vacuum Science, Technique, and its Applications (IUVSTA) e) any other similar charitable purposes as the Trustees shall determine from time to time.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
84 OLDFIELD DRIVE
VICARS CROSS
CHESTER
CH3 5LW
- Ffôn:
- 01244342675
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window