THE SURREY COUNTY AGRICULTURAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The encouragement of agriculture and agricultural employees in their various crafts and to promote good farming, breeding and rearing livestock and horses. This is put into practice by organising annual Farms Competitions, a Ploughing Match and Country Fair, Agricultural Machinery Demonstrations and Long Service Awards and the annual Surrey County Show.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2020
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £21,724 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Surrey
Llywodraethu
- 24 Ionawr 1986: Cofrestrwyd
- SCAS (Enw gwaith)
- SURREY COUNTY AGRICULTURAL SOCIETY (Enw gwaith)
- SURREY COUNTY SHOW (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN QUENTIN WARBURTON THOMPSON | Cadeirydd | 18 January 2017 |
|
|
||||
Rachel Christine Patch | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
WILLIAM PETERS | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|||||
Laurence Noel Grant | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Giles William Rees | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
||||
Diana Whittington | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
JASON HOWARD DOBSON | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
MS JILL BARTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR R ANGUS J STOVOLD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAUL ANDREW IBBOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LAURENCE MATTHEWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £505.74k | £449.09k | £437.53k | £400.98k | £39.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £538.46k | £555.01k | £533.43k | £388.42k | £126.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | £21.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.58k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £459.83k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.53k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £18.80k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £528.20k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.41k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.64k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.21k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £8.85k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 288 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 288 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 654 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 654 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1019 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1019 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Medi 2020
(Mae'r cyfrifon |
14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 31 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 31 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 26TH JUNE 1985
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF AGRICULTURE BY PROMOTING IMPROVEMENT OF THE BREEDING,REARING AND HEALTH OF LIVESTOCK, THE IMPROVEMENT OF AGRRICULTURAL PRODUCE AND INVENTION AND IMPROVEMENT OF SAFETY OF AGRICULTURAL IMPLEMENTS AND THE ENCOURAGEMENT OF SKILL IN INDUSTRY AND HUSBANDRY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lydling Farm
Puttenham Lane
Shackleford
GODALMING
Surrey
GU8 6AP
- Ffôn:
- 01483890810
- E-bost:
- scas@surreycountyshow.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window