Ymddiriedolwyr KENT FIELD CLUB

Rhif yr elusen: 293645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
IAN TITTLEY Cadeirydd 16 March 2025
KENT & MEDWAY BIOLOGICAL RECORDS CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Buckingham Ymddiriedolwr 16 March 2025
Dim ar gofnod
Dr LESLEY JANE MASON Ymddiriedolwr 16 March 2025
Dim ar gofnod
Susan Skipp Ymddiriedolwr 19 March 2023
Dim ar gofnod
Richard Moyse Ymddiriedolwr 21 March 2021
KENT & MEDWAY BIOLOGICAL RECORDS CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Kate Fidczuk-Sterry Ymddiriedolwr 17 March 2019
Dim ar gofnod
Dr SARAH ELIZABETH JOAN ARNOLD Ymddiriedolwr 15 April 2013
Dim ar gofnod
Brian Mason Ymddiriedolwr 18 July 2012
Dim ar gofnod
KATHY FRIEND Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod