Ymddiriedolwyr HARBLEDOWN VILLAGE HALL (ST MARY'S MISSION HUT)
Rhif yr elusen: 294010

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLAS WILLIAM RUSSELL PARKER | Cadeirydd | 05 October 2020 |
|
|
||||
Nigel Gothard | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Amanda Greenaway | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
LInda Gothard | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
luke Jacobs | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Paul Brown | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Charlotte Earle | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
David Entwistle | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||
Sarah Greenhill-Jeffery | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||
Christine Hughes | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||
FRANCES ADAMS | Ymddiriedolwr | 11 November 2011 |
|
|
||||
PEARL BOSTOCK | Ymddiriedolwr | 11 November 2011 |
|
|
||||
WENDY DYER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Nicholas William Russell PARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM SCARFE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.