THE OXFORD FARMING CONFERENCE

Rhif yr elusen: 294139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The aims and objectives of the Charity as stated in the governing documents are broad and,whilst mainly educational,go beyond the principal activity of running a successful Annual Conference.The Conference theme,programme and sponsorship are driven by the Council whose members chair sessions,host speakers and receptions and steward the Conference and the Debate.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £414,455
Cyfanswm gwariant: £459,611

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anifeiliaid
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Ebrill 1986: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mario Caccamo Ymddiriedolwr 16 January 2024
Dim ar gofnod
David Hill Ymddiriedolwr 05 January 2024
ACTION FOR THE RIVER KENNET
Derbyniwyd: Ar amser
Sheena Horner Ymddiriedolwr 05 January 2024
Dim ar gofnod
DAVID TURNER Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Abigail Beth Kay Ymddiriedolwr 05 January 2023
Dim ar gofnod
Jude Martin McCann Ymddiriedolwr 05 January 2023
Dim ar gofnod
Julia Martha Latto Ymddiriedolwr 05 January 2023
Dim ar gofnod
Navratnam Partheeban Ymddiriedolwr 07 January 2022
Dim ar gofnod
Alison Capper Ymddiriedolwr 07 January 2022
MALVERN ST JAMES LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF MALVERN ST JAMES
Derbyniwyd: Ar amser
Geoffrey Sansome Ymddiriedolwr 07 January 2022
CHAPLAINCY FOR AGRICULTURE AND RURAL LIFE
Derbyniwyd: Ar amser
WILDGOOSE RURAL TRAINING
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £385.73k £117.75k £240.86k £425.26k £414.46k
Cyfanswm gwariant £373.24k £119.45k £247.07k £445.96k £459.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 19 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 19 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 27 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 27 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 21 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 21 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 30 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 30 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 24 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 24 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
British Growers Association Ltd
BGA House
Nottingham Road
LOUTH
Lincolnshire
LN11 0WB
Ffôn:
01507 602427