Ymddiriedolwyr SOCIAL FARMS AND GARDENS

Rhif yr elusen: 294494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Saskia Gretton Ymddiriedolwr 29 April 2025
Dim ar gofnod
Sally Watts Ymddiriedolwr 29 April 2025
Dim ar gofnod
Joy O'Neill Ymddiriedolwr 29 April 2025
Dim ar gofnod
Mary Catherine Cosnett Ymddiriedolwr 29 April 2025
Dim ar gofnod
David Harris Ymddiriedolwr 29 April 2025
Dim ar gofnod
Les Moore Ymddiriedolwr 29 April 2025
Dim ar gofnod
Dr Michael Hardman Ymddiriedolwr 29 February 2024
Dim ar gofnod
Elinor Goff Ymddiriedolwr 14 December 2023
Dim ar gofnod
Vicky Moller Ymddiriedolwr 14 December 2023
Dim ar gofnod
john le corney Ymddiriedolwr 07 February 2023
FRIENDS OF FIRTH PARK COMMUNITY ALLOTMENTS
Derbyniwyd: Ar amser
SHEFFIELD GOOD FOOD TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 468 diwrnod
S2 FOOD POVERTY NETWORK
Derbyniwyd: Ar amser
Caroline Ann Hutton Ymddiriedolwr 01 April 2019
BIRMINGHAM FOOD COUNCIL
Cofrestrwyd yn ddiweddar