JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
JDRF adopted the new working name Breakthrough T1D in October 2024, and is part of an international network with a shared vision of a world without type 1 diabetes. In the UK we fund research to cure, treat and prevent type 1 diabetes, work to accelerate the pace of research and the delivery of treatments and give support and a voice to children and adults living with type 1, and their families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£6,670,927
Roddion a chymynroddion | £3.24m | |
Weithgareddau elusennol | £855.99k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.51m | |
Buddsoddiadau | £66.76k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£6,964,742
Codi arian | £2.60m | |
Weithgareddau elusennol | £4.36m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.60m | |
Gwariant elusennol | £4.36m |
Pobl

65 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
500 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 11 Gorffennaf 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1150609 INPUT PATIENT ADVOCACY
- 07 Ebrill 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 327480 THE GLEAMS TRUST
- 06 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1083962 SUTTON-IN-ASHFIELD (E) TOWNSWOMEN'S GUILD
- 25 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1168066 AMF FOUNDATION
- 14 Mai 1987: Cofrestrwyd
- Breakthrough T1D (Enw gwaith)
- JDRF (Enw gwaith)
- JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION (Enw blaenorol)
- THE JUVENILE DIABETES FOUNDATION (Enw blaenorol)
- THE JUVENILE DIABETES FOUNDATION (UK) (Enw blaenorol)
- THE JUVENILE DIABETES FOUNDATION (UK) LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadia Lee Lafferty Swann | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Johnson | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Dr Per Lundin | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|
||||
Jared Chebib | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Wilson Leech | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Phillip John Aird-Mash | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Barrie Christopher Brien | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.05m | £6.38m | £5.91m | £6.12m | £6.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.90m | £5.53m | £5.51m | £6.16m | £6.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.50m | N/A | £375.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.04m | £2.65m | £3.27m | £3.23m | £3.24m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.82m | £879.75k | £1.57m | £2.05m | £2.51m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.18m | £2.85m | £1.06m | £805.82k | £855.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.14k | £3.06k | £5.40k | £34.51k | £66.76k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £67.61k | £121.90k | £130.39k | £258.74k | £96.94k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.66m | £3.86m | £3.50m | £3.93m | £4.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.24m | £1.67m | £2.02m | £2.23m | £2.60m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £157.27k | £139.04k | £129.63k | £137.06k | £147.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.87m | £2.04m | £1.57m | £1.67m | £1.88m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £115.89k | £97.08k | £81.07k | £111.58k | £68.87k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.57m | £2.56m | £3.09m | £2.95m | £2.79m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £309.99k | £437.54k | £553.99k | £495.35k | £578.36k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 14 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 14 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 24 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 24 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 23 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 23 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 23 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 23 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 NOVEMBER 1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 26 APRIL 1990, 25 MARCH 1996, 9 AUGUST 2005 AND 1 DECEMBER 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 17 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE RESEARCH TOWARDS FINDING A CURE FOR TYPE 1 (JUVENILE) DIABETES, INCLUDING ITS PREVENTION AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH; B) TO RELIEVE SICKNESS AMONGST PERSONS WHO ARE SUFFERING FROM TYPE 1 (JUVENILE) DIABETES; C) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION ABOUT DIABETES AND PARTICULARLY TYPE 1 (JUVENILE) DIABETES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17/18 ANGEL GATE
CITY ROAD
LONDON
EC1V 2PT
- Ffôn:
- 02077132030
- E-bost:
- info@breakthrought1d.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window