Ymddiriedolwyr LIGHTHOUSE ARTS AND TRAINING LTD

Rhif yr elusen: 296404
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jennifer Lloyd Cadeirydd 16 February 2022
Dim ar gofnod
Polly Wright Ymddiriedolwr 24 November 2023
Dim ar gofnod
Laura Wade Ymddiriedolwr 09 July 2020
Dim ar gofnod
Rebecca Groves Ymddiriedolwr 09 July 2020
Dim ar gofnod
Michael Cole Ymddiriedolwr 13 February 2020
Dim ar gofnod
Elliott Cushnie Ymddiriedolwr 11 September 2018
Dim ar gofnod
Tony Pilgrim Ymddiriedolwr 01 March 2015
Dim ar gofnod
ANTONY GOSTYN Ymddiriedolwr
THE DIRECTORS CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser