Hanes ariannol FINTON HOUSE EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 296588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.23m £5.58m £6.12m £7.06m £7.74m
Cyfanswm gwariant £5.13m £5.65m £5.88m £6.46m £6.91m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £29.76k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £144.98k £105.48k £130.87k £383.68k £179.36k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.02m £5.42m £5.94m £6.54m £7.19m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £49.78k £32.96k £31.88k £111.39k £336.04k
Incwm - Arall £17.70k £21.52k £11.68k £19.28k £26.45k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.11m £5.63m £5.85m £6.43m £6.87m
Gwariant - Ar godi arian £19.63k £23.96k £30.40k £27.98k £45.28k
Gwariant - Llywodraethu £220.71k £219.17k £216.03k £172.39k £136.23k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £5.25k £22.44k £28.41k £5.95k £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0