Hanes ariannol CAMDEN GARDEN CENTRE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 296803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.95m £2.57m £2.24m £2.04m £1.80m
Cyfanswm gwariant £1.92m £2.32m £2.34m £2.14m £1.88m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £36.51k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £777 £103.30k £2.28k £767 £657
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.95m £2.47m £2.24m £2.04m £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £524 £184 £52 £426 £1.47k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £1.80m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.92m £2.32m £2.34m £2.14m £1.88m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £6.93k £6.93k £9.42k £7.32k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £20.79k £0 £0 £7.83k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0