Hanes ariannol Abortion Talk

Rhif yr elusen: 297667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £27.74k £25.44k £40.29k £70.69k
Cyfanswm gwariant £0 £25.49k £14.47k £32.33k £45.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A