VICTIM SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Victim Support is the independent charity for victims and witnesses of crime in England and Wales. Our services are free of charge and confidential. Whether you are a victim or a witness of a crime our help falls into three main kinds; emotional support; information; practical help. We also speak out as a national voice for victims and witnesses and campaign for change.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£50,383,000
Roddion a chymynroddion | £177.00k | |
Weithgareddau elusennol | £48.90m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £376.00k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £931.00k |
Cyfanswm gwariant:
£50,772,000
Codi arian | £171.00k | |
Weithgareddau elusennol | £50.60m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £38,848,763 o 68 gontract(au) llywodraeth a £10,050,237 o 40 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £171.00k | |
Gwariant elusennol | £50.60m |
Pobl

1230 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
408 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 15 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 5 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- VICTIM SUPPORT (Enw gwaith)
- NATIONAL ASSOCIATION OF VICTIM SUPPORT SCHEMES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvonne Thomas | Ymddiriedolwr | 07 April 2025 |
|
|||||
Marion Richards | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|
||||
Claire Collins | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Caroline Green | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Angela Gascoigne | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Sudipto Chatterjee | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Susan Steen | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Debbie Gillatt | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Clarisse Mallem | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Helen Evans | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Amanda Hamilton-Stanley | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.62m | £41.04m | £44.35m | £48.30m | £50.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.81m | £40.18m | £43.37m | £48.54m | £50.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.01m | £28.24m | £30.58m | £34.48m | £38.85m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.70m | £9.40m | £9.24m | £9.53m | £10.05m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £232.00k | £116.00k | £329.00k | £65.00k | £177.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £440.00k | £529.00k | £479.00k | £419.00k | £376.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £36.84m | £39.77m | £41.99m | £46.20m | £48.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.00k | £5.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £85.00k | £612.00k | £1.55m | £1.62m | £931.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £178.00k | £39.00k | £230.00k | £8 | £22.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £37.63m | £40.00m | £43.20m | £48.42m | £50.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £184.00k | £178.00k | £174.00k | £121.00k | £171.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.00k | £28.00k | £43.00k | £43.00k | £78.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.65m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.07m | £523.00k | £318.00k | £891.00k | £1.71m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £10.92m | £16.34m | £17.84m | £16.18m | £13.41m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.78m | £7.80m | £8.12m | £7.27m | £5.72m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/08/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/07/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/11/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/11/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/11/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/11/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/06/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/11/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/09/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/11/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/06/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 APR 2016 as amended on 28 Feb 2020 as amended on 13 Nov 2020 as amended on 09 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
A) For the public benefit, to reduce the distress, adverse financial impact and disadvantageous effects on present and potential victims and witnesses of crime, traumatic events and other forms of harmful behaviour, as well as on others touched by the distress of those individuals who are in need, in particular by promoting and providing services that provide emotional and practical support; B) To advance public education and awareness by research into, and analysis of, issues relating to victims and witnesses of crime, traumatic events and other forms of harmful behaviour, their families and friends and others affected, and to disseminate the results to bring about positive change.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Victim Support
Building 3
Eastern Business Park
Wern Fawr Lane
Old St. Mellons
CARDIFF
- Ffôn:
- 02072680259
- E-bost:
- supportline@victimsupport.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window