Hanes ariannol THE PETERSFIELD COUNSELLING SERVICE

Rhif yr elusen: 298408
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.02k £28.70k £45.93k £33.73k £58.88k
Cyfanswm gwariant £20.50k £22.53k £31.37k £32.75k £55.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £17.60k £10.00k £10.00k