THE SCHOOL SISTERS OF NOTRE DAME TRUST FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To hold investments and to apply the income for the promotion of education and, in particular, the creation of scholarships or bursaries to be awarded to pupils at Lingfield College (formerly Notre dame School Lingfield).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Surrey
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 295598 LINGFIELD COLLEGE
- 12 Mai 1988: Cofrestrwyd
- 30 Tachwedd 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.07k | £2.73k | £46 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £794 | £61.90k | £26.33k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2018 | 19 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2017 | 12 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2016 | 27 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2015 | 27 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 3RD AUGUST 1987 AND SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 20TH APRIL 1988 AND 21ST APRIL 1988
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF EDUCATION AND IN PARTICULAR THE CREATION OF SCHOLARSHIPS OR BURSARIES TO BE AWARDED TO PUPILS AT THE NOTRE DAME SCHOOL, LINGFIELD, AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window