Hanes ariannol THE MUSLIM SHIA ITHNA-ASHERI JAMAAT OF ESSEX

Rhif yr elusen: 299621
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £763.05k £1.05m £312.13k £235.54k £219.60k
Cyfanswm gwariant £57.01k £42.35k £52.79k £65.60k £88.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £762.51k £1.05m N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £535 £27 N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £23.77k £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £32.01k £20.27k N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £720 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £1.22k £22.08k N/A N/A N/A