Hanes ariannol Carrick District Scout Council

Rhif yr elusen: 300742
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (86 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £51.85k £37.05k £30.41k £57.92k £54.15k
Cyfanswm gwariant £38.20k £34.01k £32.00k £36.19k £76.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.20k £8.00k N/A N/A