AVONMOUTH UNIT 15 OF THE SEA CADET CORPS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a voluntary youth organization for boys and girls aged between 10 and 18. Providing activities aimed at helping young people towards responsible adulthood by encouraging valuable personal attributes and high standards of conduct using a nautical theme based on the customs of the RN.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 22 Chwefror 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1041351 THE PRIDE OF BRISTOL TRUST
- 13 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
- AVONMOUTH SEA CADET CORP (Enw gwaith)
- T S ENTERPRISE (Enw gwaith)
- TS ENTERPRISE AVONMOUTH UNIT THE SEA CADETS CORPS (Enw gwaith)
- AVONMOUTH UNIT OF THE SEA CADET CORPS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Miller | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Batt | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Cee MacDonald | Ymddiriedolwr | 11 August 2022 |
|
|
||||
Bruce Rummels | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Alison Fowler | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|||||
DR LEONARD JACOBS | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.46k | £2.94k | £29.88k | £7.74k | £62.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.91k | £862 | £32.69k | £19.11k | £59.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.20k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Mawrth 2024 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEA CADET REGULATIONS
Gwrthrychau elusennol
The charitable purpose of the Unit (the Purpose) is to promote the development of young people in achieving their physical, intellectual and social potential as individuals and as responsible citizens by the provision of education and leisure time activities using a nautical theme and in accordance with the principles, ethos and practices of the Marine Society & Sea Cadets (MSSC).
Maes buddion
BRISTOL AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
105 Station Road
Shirehampton
BRISTOL
BS11 9XA
- Ffôn:
- 01179823938
- E-bost:
- Avonmouthseacadets@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window