4TH ROCHFORD SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education & Training of young people to teach them, amongst other things, self respect, self reliance, survival, discipline and respect for others by means of various indoor and outdoor activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 15 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
- 4TH ROCHFORD BOY SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Houstin | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Timothy James Neobard | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||
William John NEOBARD | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Jason Knight | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Glyn Smale | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Christopher John William Davis | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
Steven Martin | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
Pamela Bean | Ymddiriedolwr | 04 November 2015 |
|
|||||
Susan Humphries | Ymddiriedolwr | 20 April 2010 |
|
|
||||
JOHN HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GRAHAM STAPLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.19k | £24.96k | £24.44k | £31.10k | £21.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.01k | £14.30k | £21.75k | £34.61k | £29.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.87k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Mawrth 2022 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Chwefror 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 4 JANUARY 1912 AND SUPPLEMENTAL CHARTERS DATED 28 MARCH 1949, 18 FEBRUARY 1959, 5 MAY 1967 AND 19 JULY 1991
Gwrthrychau elusennol
TO CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR FULL PHYSICAL, INTELLECTUAL, SOCIAL AND SPIRITUAL POTENTIALS, AS INDIVIDUALS, AS RESPONSIBLE CITIZENS AND AS MEMBERS OF THEIR LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES
Maes buddion
NOT DEFINED BUT IN PRACTICE ROCHFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Church Walk
Rochford
Essex
SS4 1NL
- Ffôn:
- 01702204835
- E-bost:
- info@4th-rochford.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window