THE PORTSMOUTH GRAMMAR SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity principally provides education in Portsmouth and the surrounding areas to boys and girls from 2 years 6 months to 18 years old.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£20,674,016
Roddion a chymynroddion | £397.82k | |
Weithgareddau elusennol | £19.92m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £113.18k | |
Buddsoddiadau | £162.16k | |
Arall | £83.05k |
Cyfanswm gwariant:
£20,474,656
Codi arian | £858.34k | |
Weithgareddau elusennol | £19.62m | |
Arall | £0 |
-£60,886 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £858.34k | |
Gwariant elusennol | £19.62m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £199.36k |
Pobl

346 Gweithwyr
17 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 7 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
- PORTSMOUTH GRAMMAR SCHOOL (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Mazas | Ymddiriedolwr | 07 February 2025 |
|
|||||
Jonathan Mark Pascoe | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|
||||
John Millar | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|
||||
Ross Daniel Moyler | Ymddiriedolwr | 31 August 2024 |
|
|
||||
Caroline Harries | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Vivienne Durham | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Jacob Poulton | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Thomas Burden | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
||||
The Very Revd Dr Anthony William Nicholas Strephon Cane | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Dr Sally Ross | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Sally Gingell | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
KATHY LEE CAROL BISHOP | Ymddiriedolwr | 24 January 2014 |
|
|
||||
His Honour Judge Peter Lodder | Ymddiriedolwr | 05 July 2013 |
|
|
||||
PHILIP PARKINSON | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|
||||
MICHAEL ROBERT COFFIN BA ECON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WALTER J B CHA BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NEIL DEGGE LATHAM CBE BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.43m | £18.50m | £19.26m | £18.35m | £20.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.95m | £18.45m | £18.15m | £20.01m | £20.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £370.34k | £373.11k | £1.32m | £399.43k | £397.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £148.51k | £116.15k | £122.18k | £140.44k | £113.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.74m | £17.86m | £17.34m | £17.62m | £19.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £771.13k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £119.46k | £86.60k | £55.76k | £81.54k | £162.16k | |
|
Incwm - Arall | £52.17k | £66.37k | £44.57k | £109.95k | £83.05k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £13.43k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.29m | £17.70m | £17.52m | £19.37m | £19.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £665.19k | £745.46k | £632.87k | £632.76k | £858.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.59k | £30.46k | £28.00k | £28.80k | £33.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.39k | £17.56k | £18.57k | £18.90k | £20.06k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £23.03m | £23.08m | £23.50m | £23.12m | £21.67m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.28m | £2.28m | £2.64m | £2.34m | £3.14m | |
|
Cyfanswm asedau | £8.63m | £7.44m | £9.70m | £5.46m | £5.34m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £11.46m | £10.25m | £12.19m | £9.21m | £8.31m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 03 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 03 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 JULY 1997 as amended on 04 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TO ACT AS A TRUSTEE OF THE PORTSMOUTH GRAMMAR SCHOOL ENDOWMENT TRUST AND THE ARTHUR DARBY NOCK TRUST: FOR FULL DETAILS SEE CLAUSE 3
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 21 Mehefin 2004 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PORTSMOUTH GRAMMAR SCHOOL
HIGH STREET
PORTSMOUTH
PO1 2LN
- Ffôn:
- 02392364213
- E-bost:
- bursar@pgs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window