COASTLINE HOUSING LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Coastline Housing Ltd is an independent, social business, run on a not-for-profit basis. As a major housing provider with more than 3,700 homes in ownership, any financial surplus from our activities is invested back into improving our homes, communities and services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£50,127,971
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £43.13m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £369.80k | |
Arall | £6.63m |
Cyfanswm gwariant:
£42,937,658
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £42.94m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,111,556 o 6 gontract(au) llywodraeth a £4,609,000 o 15 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £42.94m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £7.19m |
Pobl

341 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 5 |
£90k i £100k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
£140k i £150k | 2 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cernyw
Llywodraethu
- 25 Mehefin 2008: Cofrestrwyd
- COASTLINE HOUSING LTD (Enw gwaith)
- KERRIER HOMES TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Lloyd-King | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||||
Justin Mark Fisher | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||||
Jonathan James Layzell | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||||
Keith Donald Surgenor | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|||||||
Francesca Rhodes | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||||
Michelle Tucker | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||
Gillian Pipkin | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||||
David Garth Barlow | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||
Kelly Marie Kemp | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||
Karen Harris | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Allister Young | Ymddiriedolwr | 09 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.36m | £33.36m | £46.64m | £41.81m | £50.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.46m | £30.00m | £37.28m | £35.59m | £42.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.37m | £1.39m | £2.49m | £2.11m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.95m | £2.67m | £1.03m | £19.07m | £4.61m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £51.21m | £33.36m | £38.52m | £36.69m | £43.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £89.00k | £0 | £52.58k | £84.92k | £369.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £8.07m | £5.03m | £6.63m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £31.46m | £30.00m | £37.28m | £35.59m | £42.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £380.05k | £188.46k | £163.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £250.42m | £282.85m | £301.31m | £324.22m | £359.88m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £18.78m | £24.78m | £25.14m | £84.58m | £23.11m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.58m | -£3.20m | -£1.36m | -£1.41m | -£1.54m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £211.79m | £245.25m | £256.54m | £332.63m | £299.49m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/11/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/11/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/09/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/02/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/06/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/12/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/07/2008 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 22/09/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/03/2014
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES, THE AGED, DISABLED, HANDICAPPED, AND CHRONICALLY SICK THROUGH THE PROVISION OF SUITABLE HOUSING, AMENITIES AND SERVICES. 2) THE PROVISION OF RECREATIONAL OR OTHER FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE CUSTOMERS AND OTHER PERSONS ELIGIBLE FOR BENEFIT FROM THE COMPANY. 3) THE RELIEF OF POVERTY AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 25 Mehefin 2008 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
COASTLINE HOUSING LTD
4 BARNCOOSE GATEWAY PARK
BARNCOOSE
REDRUTH
TR15 3RQ
- Ffôn:
- 01209200125
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window