ASDAN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ASDAN's aim is the advancement of education, by providing opportunities for all learners to develop their personal and social attributes and levels of achievement through the use and attainment of ASDAN awards and qualifications, and the relief of poverty, where poverty inhibits such opportunities for learners. We have now developed more than 80 programmes of educational activity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,212,087
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.09m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £111.39k | |
Arall | £13.88k |
Cyfanswm gwariant:
£2,992,783
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £2.99m | |
Arall | £0 |
£671,592 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £2.99m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £219.30k |
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £2.99m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £890.90k |
Pobl

51 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Bahrain
- Bangladesh
- Byrma
- Cenia
- Ciwba
- Colombia
- Cyprus
- De Affrica
- Fiet-nam
- Ghana
- Gibraltar
- Gogledd Iwerddon
- Gwlad Thai
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Ireland
- Israel
- Kazakstan
- Kuwait
- Malaysia
- Malta
- Nigeria
- Seland Newydd
- Seychelles
- Singapore
- St Helena
- Tsieina
- Ynysoedd Cayman
- Ynysoedd Virgin Yr Unol Daleithiau
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Y Swistir
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Stanley Doidge | Cadeirydd | 24 January 2019 |
|
|
||||
Steven Leonard Harrison | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|||||
Dr David Malcolm Parker | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Jamie Diwell | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Dr Dean Smart | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|||||
Elsa Mari-Ann Hogan | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Jaswinder Kaur | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||
Dr Kala Parasuram Shrikanth | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Victoria Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Jemma Patricia Hancock | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.66m | £1.78m | £2.95m | £3.16m | £3.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.08m | £1.69m | £3.02m | £3.01m | £2.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.60m | £1.73m | £2.89m | £3.06m | £3.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £65.58k | £36.63k | £59.03k | £95.10k | £111.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £7.30k | £3.85k | £4.50k | £13.88k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.05m | £1.67m | £3.02m | £3.01m | £2.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.20k | £16.18k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £74.10k | £11.11k | £8.08k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.20k | £16.18k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £705.83k | £709.13k | £672.47k | £670.39k | £660.94k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.53m | £2.65m | £2.69m | £2.58m | £3.26m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.35m | £1.63m | £1.62m | £1.78m | £1.96m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £788.73k | £966.31k | £979.62k | £975.53k | £922.94k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28 AUGUST 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23 FEBRUARY 2004 as amended on 01 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY PROVIDING OPPORTUNITIES FOR ALL LEARNERS TO DEVELOP THEIR PERSONAL AND SOCIAL ATTRIBUTES AND LEVELS OF ACHIEVEMENT THROUGH THE USE AND ATTAINMENT OF ASDAN RESOURCES AND AWARDS AND THE RELIEF OF POVERTY WHERE POVERTY INHIBITS SUCH OPPORTUNITIES FOR LEARNERS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wainbrook House
Hudds Vale Road
St George
Bristol
South Gloucs
BS5 7HY
- Ffôn:
- 0117 941 1126
- E-bost:
- info@asdan.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window