LUCY CAVENDISH COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
From October 2021 the College will admit talented students from the age of 18 years regardless of gender, particularly from non-traditional backgrounds, to undertake education or research of the highest quality in the University of Cambridge. The College aims to become broadly representative of UK society and to increase the proportion of international students from under-represented backgrounds.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£16,820,692
Roddion a chymynroddion | £3.75m | |
Weithgareddau elusennol | £10.52m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.56m | |
Buddsoddiadau | £558.20k | |
Arall | £431.85k |
Cyfanswm gwariant:
£12,285,829
Codi arian | £1.24m | |
Weithgareddau elusennol | £10.75m | |
Arall | £298.06k |
£2,043,337 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.54m | |
Gwariant elusennol | £10.75m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.53m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.54m | |
Gwariant elusennol | £10.75m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £6.58m |
Pobl

131 Gweithwyr
45 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 07 Medi 2010: Cofrestrwyd
- LUCY CAVENDISH COLLEGE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
45 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dame Madeleine Julia Atkins | Cadeirydd | 01 October 2018 |
|
|||||
Xuyu Zhang | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Nicholas Pruitt | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Nabil Khabirpour | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Alison Kay Heather | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Gordon Harold | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Clare Walker Gore | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Anthony John McNiff | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Xiaoxiang Na | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Dr Liam Saddington | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Dr Xin Fan | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Dr Christopher Macdonald | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Sophie Hughes | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dr Mary Murphy | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Dr Poorna Mysoor | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Richard George Cosmo Lloyd | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr Joe Sutliff Sanders | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Dr Julian David Gilbey | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Nooman Haque | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Dr Jurgen Becque | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Dr Patricia Lebre Alireza | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||
Dr Mark John King | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Claire Fistein | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Christopher Fowell | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Katie Keller | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Dr Howard Nelson | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Dr Matthew Sparkes | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Prof Neil Rennie Stott | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Derek Jones | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Bruno Cotta | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Jennifer Blakesley | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|||||
Professor Marie-Claire Cordonier Segger | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|||||
Dr Deborah Talmi | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Dr Anna Git | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
Dr Vivian Wai Man Yiu | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
Suzanne Marie Tonkin | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
Dr Marissa Quie | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
Joanna Kathleen Ryan | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
DR Isabel Clare Huntington Clare | Ymddiriedolwr | 04 May 2016 |
|
|
||||
Professor KAREN OTTEWELL | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Professor HENRIETTE HENDRIKS | Ymddiriedolwr | 27 January 2010 |
|
|
||||
Professor SABINE BAHN | Ymddiriedolwr | 27 June 2007 |
|
|
||||
Dr JANE GREATOREX | Ymddiriedolwr | 01 October 2003 |
|
|
||||
ALISON VINNICOMBE | Ymddiriedolwr | 26 February 1997 |
|
|
||||
PROFESSOR RUTH CAMERON | Ymddiriedolwr | 01 October 1993 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.26m | £6.38m | £11.82m | £13.19m | £15.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.22m | £6.26m | £8.64m | £10.75m | £12.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.50m | £1.62m | £4.64m | £2.92m | £3.75m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £883.19k | £344.58k | £255.03k | £790.47k | £1.56m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.43m | £3.69m | £6.01m | £8.51m | £10.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £170.41k | £0 | £0 | £25.95k | £1.38m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £414.30k | £439.33k | £527.96k | £502.89k | £558.20k | |
|
Incwm - Arall | £202.21k | £289.52k | £383.47k | £464.74k | £431.85k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £174.78k | £2.00k | £661.84k | £49.82k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.16m | £6.11m | £8.25m | £9.68m | £10.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.06m | £152.10k | £389.33k | £817.82k | £1.24m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £163.14k | £174.47k | £137.79k | £100.90k | £126.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £72.38k | £82.23k | £92.83k | £94.68k | £89.78k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £250.78k | £298.06k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £36.39m | £36.53m | £44.79m | £45.69m | £45.51m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £14.27m | £17.66m | £17.68m | £18.70m | £20.71m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.33m | £1.66m | £4.01m | £6.76m | £10.71m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£512.27k | -£514.68k | -£989.83k | -£1.02m | -£73.61k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £7.14m | £9.28m | £18.70m | £19.80m | £19.95m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 10 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 10 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARTER AND STATUTES OF 22 JULY 1997
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE EDUCATION, RELIGION, LEARNING AND RESEARCH IN THE UNIVERSITY. B) TO PROVIDE FOR PERSONS WHO SHALL BE MEMBERS OF THE UNIVERSITY A COLLEGE WHEREIN THEY MAY WORK FOR DEGREES OF THE UNIVERSITY OR MAY CARRY OUT POSTGRADUATE OR OTHER SPECIAL STUDIES AT CAMBRIDGE.
Maes buddion
CAMBRIDGESHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lucy Cavendish College
CAMBRIDGE
CB3 0BU
- Ffôn:
- 01223332190
- E-bost:
- BURSAR@LUCY.CAM.AC.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window