Hanes ariannol BARBY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 304159
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.41k £27.36k £30.91k £28.27k £28.52k
Cyfanswm gwariant £12.10k £11.63k £38.11k £19.47k £21.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.98k £16.75k £2.67k N/A N/A