Hanes ariannol BURES COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 304867
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.00k £21.62k £21.62k £29.07k £31.42k
Cyfanswm gwariant £29.00k £21.16k £21.16k £26.09k £24.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.20k N/A N/A N/A