BANSTEAD COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BCA is principally involved in providing a Community Hall to accommodate the activities of its Constituent Groups, as well as providing space for other activities of interest to the residents of Banstead and the surrounding areas both through local charities and on a commercial basis. The programme covers a broad range of leisure and sporting activities and is well supported.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Surrey
Llywodraethu
- 23 Ebrill 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Crowley | Cadeirydd | 18 March 2020 |
|
|
||||
Sarah Mary Mewett | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Pamela Ann Parker | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|||||
Jonathan James Collins | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Alice Greenhalgh Baines | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
RODERICK ARTHUR McFARLANE | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
David Talbot | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
||||
Gail Fraser | Ymddiriedolwr | 25 January 2019 |
|
|
||||
William Benjamin Mills | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
Robert Collier | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Malcolm Ash | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||
Alan Frost | Ymddiriedolwr | 28 October 2016 |
|
|
||||
Anne Ford | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|
||||
DIANA MARGARET BOWES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA BELCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID STANLEY PETERKEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAURICE TREVOR OWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Malcolm John CUNNINGS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SAM WALSH | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.66k | £50.07k | £71.28k | £91.30k | £110.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.52k | £51.57k | £94.47k | £62.02k | £88.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.34k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.33k | £16.91k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19TH JANUARY 1962 AS AMENDED 10TH MARCH 1972, 21ST MARCH 1997 AND 20TH MARCH 1998.
Gwrthrychau elusennol
(A) FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANS RESIDENT IN THE AREA OF THE NORTH EAST AND SOUTH EAST WARDS OF BANSTEAD URBAN DISTRICT WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIQIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH TH OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. (B) TO ESTABLISH OR TO SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE OR TO CO-OPERATE WITH ANY LOCAL STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE SAID ASSOCIATION AND ITS CONSTITUENT BODIES IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Court Field
De Burgh Park
Banstead
Surrey
SM7 2PP
- Ffôn:
- 01737 358742
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window