PITTON VILLAGE HALL PLAYING FIELD AND RECREATION GROUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintain the Village Hall for the communal benefit of the inhabitants of Pitton and its surrounds, providing first class hall facilities at an affordable cost to voluntary organisations serving the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Wiltshire
Llywodraethu
- 03 Medi 1970: Cofrestrwyd
- PITTON VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Williams | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Van Gore | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Christopher Williams | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Stephen O'Hara | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
James Clark | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
John Fowler | Ymddiriedolwr | 18 May 2020 |
|
|
||||
Lorna Marie Taylor | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Roderick Stephen Coppock | Ymddiriedolwr | 28 February 2018 |
|
|
||||
James Mardon | Ymddiriedolwr | 22 February 2017 |
|
|
||||
Jill Helen Gore | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|
||||
Nicola McCarney | Ymddiriedolwr | 26 February 2014 |
|
|
||||
Brian Edward Cudby | Ymddiriedolwr | 19 January 2011 |
|
|
||||
John Llewellyn Veck | Ymddiriedolwr | 01 February 2010 |
|
|
||||
Matthew Judd | Ymddiriedolwr | 01 January 2000 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.38k | £22.82k | £35.96k | £19.30k | £16.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.80k | £11.29k | £19.43k | £16.82k | £24.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £18.53k | £2.67k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE AND DECLARATION OF TRUST 15 AUGUST 1968 CONVEYANCE AND TRUST DEED 11 NOVEMBER 1969
Gwrthrychau elusennol
VILLAGE HALL, PLAYING FIELD AND RECREATION GROUND
Maes buddion
THE VILLAGE OF PITTON AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Homefield
White Hill
Pitton
Salisbury
SP5 1DU
- Ffôn:
- 01722712600
- E-bost:
- briancudby8@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window