Hanes ariannol 1ST/3RD BOOKHAM SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 305772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £71.07k £41.83k £53.11k £68.44k £80.03k
Cyfanswm gwariant £65.27k £25.12k £36.82k £74.83k £71.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £18.95k £8.42k N/A £2.46k