Ymddiriedolwyr 1ST/3RD BOOKHAM SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305772

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulina Coll | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Trevor Leonard | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Rosalind Felicity Louise Allen | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Angus Fox | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Guy Charles Diprose | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Matthew Duncan Crawford | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Stephen Edward Hart | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Adam John Smith | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Stuart Neil Prentice | Ymddiriedolwr | 29 September 2019 |
|
|
||||
Claire Victoria Joyce Hoath | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Richard John Page | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Adam Plowden | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Matthew Hoath | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
||||
Fiona Emily Page | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
CHRISTINE ANNE WHALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAREN ANNE WHEELER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRIS HALLETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFF TRANTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.