1ST WILTON BOY SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 305948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The aim of Wilton Scout Group to promote the development of young people in achieving their full physical, intellectual, social and spiritual potentials as individuals, as responsible citizens and as members of their local communities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £31,680
Cyfanswm gwariant: £29,006

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • 1ST WILTON SCOUT GROUP (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
VICKI REGAN Ymddiriedolwr 01 July 2014
Dim ar gofnod
SCOUT ASSOCIATION TRUST CORPORATION Ymddiriedolwr
4TH ST HELENS (ST ANN'S CHURCH) RAINHILL SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
40TH HARTLEPOOL SCOUT GROUP
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 100 diwrnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.69k £37.19k £38.32k £39.88k £31.68k
Cyfanswm gwariant £15.85k £17.64k £21.25k £38.06k £29.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.53k £8.00k £2.67k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2025 364 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2025 364 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 29 Ionawr 2025 729 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 29 Ionawr 2025 729 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 29 Ionawr 2025 1094 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 29 Ionawr 2025 1094 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1561 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1561 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 CLARENDON CLOSE
DINTON
SALISBURY
SP3 5HG
Ffôn:
01722743403
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael