Ymddiriedolwyr DUMPTON SCHOOL

Rhif yr elusen: 306222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Neil Brooks Cadeirydd 25 November 2024
Dim ar gofnod
Anthony Michael Graham Swift Ymddiriedolwr 15 March 2025
Dim ar gofnod
Simon Newton Ymddiriedolwr 11 June 2024
Dim ar gofnod
Mark Deketelaere Ymddiriedolwr 19 June 2023
Dim ar gofnod
Jeremy Edward Clough Ymddiriedolwr 01 August 2021
Dim ar gofnod
Alex Peter van Wensveen Ymddiriedolwr 20 February 2020
Dim ar gofnod
Simon West Ymddiriedolwr 03 December 2018
Dim ar gofnod
CHARLES JOHN JARROLD Ymddiriedolwr 09 February 2016
JOHN JARROLD TRUST LTD
Derbyniwyd: Ar amser
NICOLA LOUISE HUNTER Ymddiriedolwr 18 March 2015
Dim ar gofnod