Hanes ariannol REAL DPO LTD

Rhif yr elusen: 1061671
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £573.64k £811.21k £585.17k £603.42k £606.66k
Cyfanswm gwariant £667.28k £746.12k £575.05k £664.40k £624.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £546.04k £544.50k £242.45k £269.83k £355.03k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £208.15k £208.15k £208.15k £116.57k
Incwm o roddion a chymynroddion £3.84k £28.46k £59.30k £21 £44
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £569.59k £782.20k £524.87k £602.64k £599.60k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £212 £38 £30 £757 £4.83k
Incwm - Arall £0 £508 £971 £0 £2.19k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £667.28k £746.12k £575.05k £664.40k £622.91k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £1.69k
Gwariant - Llywodraethu £4.49k £4.32k £4.37k £4.43k £4.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0