THE KING'S SCHOOL OF THE CATHEDRAL CHURCH OF CANTERBURY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the education in the broadest sense of the word, intellectual, spiritual and personal of persons of both sexes. To carry out and maintain the King's School, Canterbury and the Junior Kings School (including Pre-Prep) together with all the lands, securities, money and property of every description real or personal vested in, or belonging to any Governors on behalf of the Charity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£49,865,000
Roddion a chymynroddion | £974.00k | |
Weithgareddau elusennol | £46.48m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.89m | |
Buddsoddiadau | £524.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£51,012,000
Codi arian | £3.57m | |
Weithgareddau elusennol | £47.44m | |
Arall | £0 |
£1,221,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.57m | |
Gwariant elusennol | £47.44m |
Codi arian a Arall Gwariant | £3.57m | |
Gwariant elusennol | £47.44m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £74.00k |
Pobl

967 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 38 |
£70k i £80k | 12 |
£80k i £90k | 7 |
£90k i £100k | 9 |
£100k i £110k | 4 |
£150k i £200k | 2 |
£200k i £250k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 10 Mai 1991: Cofrestrwyd
- 19 Mehefin 2017: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- 19 Mehefin 2017: Re-registered
- THE KING'S SCHOOL CANTERBURY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Nicholas Lyons | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Fionnuala Kennedy | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Very Rev'd David Monteith | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Robert Moulsdale | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||||||||||||||
THE VENERABLE WILLIAM JONATHAN ADAM | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||||||||||
Angela Culley | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|||||||||||||||||
Clare Cowburn Baker | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Canon Andrew Dodd | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||||||||||||
Wol Kolade MBA DL | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||||||||||
Count Benoit De Vitry d'Avencourt | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Reverend Canon Emma Pennington | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Dr Michael Sutherland | Ymddiriedolwr | 07 November 2014 |
|
|
||||||||||||||||
FRANCES JUDD | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
||||||||||||||||
MICHAEL WILLIAM BAX | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.86m | £39.88m | £44.23m | £49.26m | £49.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.99m | £36.41m | £40.89m | £48.01m | £51.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.64m | £1.20m | £209.00k | £2.32m | £974.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £118.00k | £764.00k | £1.23m | £0 | £1.89m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £35.37m | £36.99m | £42.47m | £44.86m | £46.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £322.00k | £0 | £0 | £838.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £288.00k | £256.00k | £327.00k | £621.00k | £524.00k | |
|
Incwm - Arall | £2.44m | £997.00k | £0 | £1.46m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.50m | £322.00k | £0 | £2.01m | £136.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £37.04m | £34.21m | £38.38m | £44.88m | £47.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.95m | £2.21m | £2.51m | £3.14m | £3.57m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.00k | £30.00k | £51.00k | £66.00k | £64.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.64m | £1.53m | £1.53m | £1.72m | £1.86m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £116.93m | £119.98m | £126.80m | £133.31m | £140.59m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £9.67m | £12.71m | £10.43m | £10.29m | £11.51m | |
|
Cyfanswm asedau | £11.04m | £14.25m | £14.61m | £10.05m | £12.82m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £63.81m | £66.66m | £67.89m | £68.24m | £75.31m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 10 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 10 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 12 Awst 2021 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 12 Awst 2021 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEMES OF 03.11.1927, 05.07.1935, 07.10.1947, 25.02.1977, AND 19TH MARCH 1992 AND ROYAL CHARTER OF 08.07.1946 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL ROYAL CHARTER 4TH FEBRUARY 1992
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE THE EDUCATION OF BOTH SEXES (2) TO CARRY ON AND MAINTAIN THE SCHOOL KNOWN AS THE KING'S SCHOOL, CANTERBURY (WHICH SCHOOL INCLUDES THE PREPARATORY SCHOOL KNOWN AS THE JUNIOR KING'S SCHOOL AND THE PRE-PREPARATORY SCHOOL KNOWN AS THE MILNER COURT PRE-PREP) TOGETHER WITH ALL THE LANDS, SECURITIES, MONEYS AND PROPERTY OF EVERY DESCRIPTION REAL OR PERSONAL VESTED IN, OR BELONGING TO, ANY TRUSTEES ON BEHALF OF THE FOUNDATION AS DEFINED IN THE SAID SUPPLEMENTAL ROYAL CHARTER DATED 4TH FEBRUARY 1992
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 10 Mai 1991 : Cofrestrwyd
- 19 Mehefin 2017 : Tynnwyd
- 19 Mehefin 2017 : Re-registered
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE KINGS SCHOOL
BURSARS OFFICE
25 THE PRECINCTS
CANTERBURY
CT1 2ES
- Ffôn:
- 01227595720
- E-bost:
- Bursar@kings-bursary.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window