THE ROYAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's key purpose is to use it's resources to support the NHS and specifically the services provided by The Royal Orthopaedic Hospital NHS Foundation Trust. The type of activities that the charity funds are training and research, provision of specialist medical equipment and services that would not normally be provided from NHS resources but enhance the patients experience.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 03 Tachwedd 1999: Cofrestrwyd
- THE ROYAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL NHS TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Hartland | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Jan Teo | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Simon Page | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Jenny Belza | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Gursharn Malhi | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Simon Grainger-Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Nicola Brockie | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Ian Reckless | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Leslie Williams | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Ayodele Ajose | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Gianjeet Hunjan | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Simone Jordan | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Marie Peplow | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Matthew Revell | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
JOANNE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|||||
Stephen Washbourne | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|||||
TIM PILE | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £302.00k | £673.00k | £689.00k | £160.00k | £242.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £430.00k | £229.00k | £584.00k | £300.00k | £458.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £635.00k | £650.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £38.00k | £39.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £51.00k | £613.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £218.00k | £554.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £11.00k | £30.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £5.00k | £5.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £2.49k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 18 MARCH 1997 AS AMENDED BY STATUTORY INSTRUMENT 1791 OF 22 AUGUST 1997 AND SUPPLEMENTAL DEEDS OF 12 OCTOBER 1999 AND 16 OCTOBER 2007
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES RELATING TO THE NATIONAL HEALTH SERVICE WHOLLY OR MAINLY FOR THE SERVICES PROVIDED BY THE ROYAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL
THE WOODLANDS
BRISTOL ROAD SOUTH
NORTHFIELD
BIRMINGHAM
B31 2AP
- Ffôn:
- 01216854006
- E-bost:
- roc@nhs.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window