LADY FRANCES WINCHCOMBE'S THATCHAM FOUNDATION

Rhif yr elusen: 309045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Making educational grants to individual young people.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Cyfanswm incwm: £5,491
Cyfanswm gwariant: £2,600

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Berkshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Medi 1962: Cofrestrwyd
  • 09 Mawrth 2015: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 16 Mawrth 2015: Re-registered
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE WINCHCOMBE CHARITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev MARK DAVID BENNET Cadeirydd 14 May 2012
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OFTHE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, THATCHAM
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 203 diwrnod
THATCHAM PARK CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 326 diwrnod
BIAPT (BRITISH AND IRISH ASSOCIATION FOR PRACTICAL THEOLOGY)
Derbyniwyd: 39 diwrnod yn hwyr
OXFORD DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
MOOR MEADOW CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WESTCOTT HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
CULHAM ST GABRIEL'S TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THATCHAM RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THATCHAM PAROCHIAL ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Stephen Mark Newbold Ymddiriedolwr 08 October 2024
Dim ar gofnod
Gerald Anthony Cowan Ymddiriedolwr 01 October 2014
Dim ar gofnod
ERIKA JOAN TIPTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr ROBERT GEOFFREY TAYTON Ymddiriedolwr
NEWBURY AND THATCHAM HOSPITAL BUILDING TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.73k £2.15k £5.26k £2.40k £5.49k
Cyfanswm gwariant £2.34k £669 £5.51k £4.16k £2.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 04 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 26 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 05 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 01 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
7 Wythe Close
Hermitage
THATCHAM
Berkshire
RG18 9WP
Ffôn:
07830523460
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael