Hanes ariannol Headington Rye Oxford Limited

Rhif yr elusen: 309678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.47m £20.09m £23.59m £24.29m £34.97m
Cyfanswm gwariant £19.51m £18.73m £20.66m £22.55m £25.41m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £727.23k £327.03k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £323.96k £516.07k £595.60k £285.38k £8.02m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £509.57k £218.67k £462.24k £435.67k £700.54k
Incwm - Weithgareddau elusennol £19.61m £18.64m £22.07m £23.14m £25.89m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £17.54k £11.94k £27.57k £76.42k £97.14k
Incwm - Arall £1.01m £702.44k £429.53k £350.77k £255.66k
Incwm - Cymynroddion £0 £2.20k £153.20k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £18.91m £18.38m £20.06m £21.94m £24.69m
Gwariant - Ar godi arian £600.56k £357.49k £599.70k £609.41k £726.00k
Gwariant - Llywodraethu £98.26k £85.23k £86.41k £248.86k £165.14k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £2.75k £3.04k £0 £5.33k £3.44k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0