RICHARD HUMFREY (EDUCATIONAL FOUNDATION)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Half yearly meetings to consider finances and make grants as appropriate to individuals and organisations
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 16 Mai 1962: Cofrestrwyd
- RICHARD HUMFREY (EDUCATIONAL) (Enw blaenorol)
- RICHARD HUMPHERY (EDUCATIONAL) (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Shephard | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||||
Rachel Legrand | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||||
Mark Edward Frost | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|||||||
Margaret Rosemary McDonnell | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||||
Richard William Barron | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|||||||
Rev Stephen Trott | Ymddiriedolwr | 27 June 2013 |
|
|||||||
Dr Helen Coghill | Ymddiriedolwr | 23 June 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.04k | £2.08k | £2.14k | £2.17k | £2.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.24k | £1.31k | £2.17k | £1.85k | £2.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 6TH AUGUST 1915 AS VARIED BY SCHEME OF 24TH NOVEMBER 1969
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF PERSONS RESIDENT IN THE CIVIL PARISH OF BOUGHTON WHO HAVE NOT ATTAINED THE AGE OF 25 YEARS AND WHO IN THE OPINION OF THE TRUSTEES ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE. FOR FURTHER DETAILS SEE GOVERNING INSTRUMENT.
Maes buddion
CIVIL PARISH OF BOUGHTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROWANHURST
VYSE ROAD
BOUGHTON
NORTHAMPTON
NN2 8RP
- Ffôn:
- 01604847890
- E-bost:
- jandrgist@tiscali.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window