MERCHANT TAYLORS' EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
- the maintenance, improvement and support of Merchant Taylors' School; - the benefit of the said school or of all or any of the pupils attending the said school in any manner which is exclusively charitable; - the founding or support of schools of learning generally; - the advancement of education generally
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£35,557,000
Roddion a chymynroddion | £177.00k | |
Weithgareddau elusennol | £33.01m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £405.00k | |
Buddsoddiadau | £925.00k | |
Arall | £1.04m |
Cyfanswm gwariant:
£32,750,000
Codi arian | £722.00k | |
Weithgareddau elusennol | £31.94m | |
Arall | £92.00k |
-£728,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £814.00k | |
Gwariant elusennol | £31.94m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.81m |
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JACKSON | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|||||||
Lady Annie Harding | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||||
Martin Robb | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|||||||
PETER HOWARD WATKINS | Ymddiriedolwr | 14 July 2015 |
|
|||||||
CHRISTOPHER PETER HARE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.87m | £29.53m | £31.36m | £32.62m | £35.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.12m | £27.77m | £28.64m | £30.61m | £32.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.02m | £324.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £138.28k | £147.71k | £87.00k | £79.00k | £177.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £311.03k | £220.50k | £182.00k | £392.00k | £405.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £28.60m | £28.47m | £29.27m | £31.15m | £33.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £583.19k | £451.84k | £412.00k | £514.00k | £925.00k | |
|
Incwm - Arall | £239.48k | £243.13k | £1.41m | £484.00k | £1.04m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £27.56m | £27.23m | £28.23m | £29.94m | £31.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £529.65k | £518.18k | £406.00k | £664.00k | £722.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.87k | £15.44k | £30.00k | £12.00k | £12.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £744.26k | £476.17k | £636.00k | £640.00k | £661.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £31.12k | £22.71k | £2.00k | £6.00k | £92.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £34.34m | £37.53m | £38.10m | £37.85m | £39.92m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £17.33m | £15.32m | £19.61m | £17.89m | £17.60m | |
|
Cyfanswm asedau | £8.25m | £8.28m | £8.32m | £11.59m | £12.73m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £6.63m | £6.13m | £5.28m | £6.37m | £7.21m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31 AUG 1967 AS AMENDED BY SCHEME DATED 27 JUN 1997 AS AMENDED BY ORDER DATED 26 APR 2005 AS AMENDED BY DEED DATED 21 MAR 2021
Gwrthrychau elusennol
THE TRUST PROPERTY SHALL BE HELD AND APPLIED FOR OR TOWARDS OR FOR THE BENEFIT OR IN FURTHERANCE OF SUCH CHARITABLE PURPOSES CHARITABLE INSTITUTIONS OR CHARITABLE FOUNDATIONS (WHETHER EDUCATIONAL OR OTHERWISE) IN SUCH MANNER AND IN SUCH PROPORTIONS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE AND BOTH CAPITAL AND INCOME WITHOUT DISTINCTION SHALL BE SO APPLICABLE. WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE PRIMARY TRUST DECLARED BY CLAUSE 5 HEREOF BUT SUBJECT AND WITHOUT PREJUDICE TO THE PROVISIONS OF CLAUSE 22 HEREOF THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME IN THEIR SELECTION OF PARTICULAR CHARITABLE PURPOSES TAKE INTO CONSIDERATION AND PAY SPECIAL REGARD TO THE FURTHERANCE OF THE FOLLOWING CHARITABLE OBJECTS OR PURPOSES (THAT IS TO SAY):- (A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THROUGH THE SUPPORT TO THE MTET SCHOOLS (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THROUGH THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS, BURSARIES, PRIZES OR OTHER AWARDS OR GRANTS TO PUPILS ATTENDING ANY OF THE MTET SCHOOLS WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE (C) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THROUGH THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS, PRIZES, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TO ANY FORMER PUPIL OF ANY OF THE MTET SCHOOLS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, COLLEGE OF EDUCATION, OR OTHER INSTITUTION OF FURTHER (INCLUDING PROFESSIONAL AND VOCATIONAL) EDUCATION. (D) THE FOUNDING OR PROVISION OF SCHOLARSHIPS FELLOWSHIPS LECTURESHIPS AND PRIZES IN CONNECTION WITH ANY SCHOOL UNIVERSITY OR OTHER EDUCATIONAL BODY THE REDUCTION OF SCHOOL OR UNIVERSITY FEES THE PROVISION OF FREE EDUCATION AND THE IMPROVEMENT OF SCHOOL OR UNIVERSITY AMENITIES. (E) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION GENERALLY. (F) THE MAKING OF GIFTS OF MONEY OR OTHER PROPERTY IN THE FREE DISPOSITION OF THE TRUST TO OTHER BODIES HAVING OBJECTS SOLELY CHARITABLE (WHETHER OR NOT SUCH OBJECTS ARE SIMILAR TO ANY OF THE FOREGOING OBJECTS).
Maes buddion
NOT DEFINED.
Elusennau cysylltiedig
- 05 Tachwedd 2003 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Merchant Taylors Co
Merchant Taylors Hall
30 Threadneedle Street
LONDON
EC2R 8JB
- Ffôn:
- 02075622320
- E-bost:
- charities@merchant-taylors.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window