THE KEEPERS AND GOVERNORS OF THE POSSESSIONS, REVENUES AND GOODS OF THE FREE GRAMMAR SCHOOL OF JOHN LYON, WITHIN THE TOWN OF HARROW-ON-THE-HILL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide education of all-round excellence which develops to the full each pupil's potential and life long interests to the benefit of the wider community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£87,759,000
Roddion a chymynroddion | £7.93m | |
Weithgareddau elusennol | £65.41m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £11.31m | |
Buddsoddiadau | £3.11m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£85,060,000
Codi arian | £2.06m | |
Weithgareddau elusennol | £74.81m | |
Arall | £8.19m |
£14,631,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £10.25m | |
Gwariant elusennol | £74.81m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.70m |
Codi arian a Arall Gwariant | £10.25m | |
Gwariant elusennol | £74.81m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £17.33m |
Pobl

616 Gweithwyr
22 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 57 |
£70k i £80k | 35 |
£80k i £90k | 35 |
£90k i £100k | 19 |
£100k i £110k | 21 |
£110k i £120k | 11 |
£120k i £130k | 5 |
£130k i £140k | 4 |
£150k i £200k | 2 |
£200k i £250k | 1 |
£250k i £300k | 2 |
£300k i £350k | 2 |
£350k i £400k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Harrow
Llywodraethu
- 16 Medi 2004: Cofrestrwyd
- HARROW SCHOOL (Enw gwaith)
- THE JOHN LYON SCHOOL (Enw gwaith)
- THE KEEPERS AND GOVERNORS OF THE FREE GRAMMAR SCHOOL OF JOHN LYON (Enw blaenorol)
- THE KEEPERS AND GOVERNORS OF THE POSSESSIONS, REVENUES AND GOODS OF THE FREE GRAMMAR SCHOOL OF JOHN LYON, WITHIN THE TOWN OF HARROW-ON-THE-HILL IN THE COUNTY OF MIDDLESEX (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Geoffrey Philip Eyton CBE FREng | Cadeirydd | 18 April 2016 |
|
|
||||||||||
Caroline Elizabeth Artis | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|||||||||||
Stephanie Margaret Palmer | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||||||||
Sally-Anne Huang | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||||||||
James Christopher Seppala | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|||||||||||
MARK CLOUSTON WALLACE | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||||||||
Dr David Alexander Taylor | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||||||||
LIAM JAMES HALLIGAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||||
Dr Shenila Vivek Rawal | Ymddiriedolwr | 19 March 2022 |
|
|
||||||||||
Neil James Enright | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||
Charles Hubert Gallagher | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||||
Melvin Leon Mrowiec MA | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||||
Professor Armand Jacob D'Angour PhD, ARCM | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||||||||
Harriet Rachel Mould | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||||||||
Sir Jonathan Richard Symonds | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||||||
James Philip John Glover BA | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||||||
Dr David James Payne | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
||||||||||
ADAM DAVID HART LLB FRSA | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||||||
DAVID JAMES CHRISTIAN FABER | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||||||||
Andrew Butler QC | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||||||
GILES WILLIAM JEREMY GOODFELLOW QC MA LLM | Ymddiriedolwr | 10 November 2012 |
|
|||||||||||
CHARLES GERALD THOROTON STONEHILL MA | Ymddiriedolwr | 31 March 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.41m | £67.90m | £74.16m | £84.01m | £87.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.75m | £60.27m | £69.06m | £75.96m | £85.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.70m | £739.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.34m | £10.15m | £9.12m | £10.02m | £7.93m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.32m | £6.21m | £8.27m | £10.02m | £11.31m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £43.93m | £48.17m | £54.25m | £60.72m | £65.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £885.00k | £721.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.92m | £2.35m | £2.40m | £3.25m | £3.11m | |
|
Incwm - Arall | £1.90m | £1.01m | £120.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £50.00k | £11.00k | £1.56m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £49.50m | £54.53m | £60.06m | £66.32m | £74.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.02m | £1.52m | £2.06m | £2.04m | £2.06m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £77.00k | £88.00k | £93.00k | £98.00k | £83.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £23.00k | £403.00k | £687.00k | £493.00k | £649.00k | |
|
Gwariant - Arall | £4.23m | £4.22m | £6.95m | £7.60m | £8.19m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £104.65m | £117.14m | £131.23m | £154.91m | £335.56m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £118.01m | £175.40m | £174.23m | £157.70m | £164.47k | |
|
Cyfanswm asedau | £22.74m | £21.03m | £11.36m | £13.68m | £8.65m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£9.98m | -£8.82m | -£4.34m | -£5.00m | -£4.50m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £62.31m | £113.11m | £123.51m | £124.96m | £125.71m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 18 FEBRUARY 1572; PUBLIC SCHOOLS ACT 1868 AS AMENDED, AND STATUTES AS APPROVED BY H M QUEEN IN COUNCIL ON 8 JUNE 2016.
Gwrthrychau elusennol
A PUBLIC BOARDING SCHOOL FOR BOYS (HARROW SCHOOL) AND A DAY SCHOOL (JOHN LYON SCHOOL)
Maes buddion
NATIONAL
Elusennau cysylltiedig
- 16 Medi 2004 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Harrow School
The Bursary
5 High Street
HARROW
Middlesex
HA1 3HP
- Ffôn:
- 020 8872 8000
- E-bost:
- BURSAR@HARROWSCHOOL.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window