RAVENGLASS AND ESKDALE RAILWAY PRESERVATION SOCIETY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support operation of the Ravenglass and Eskdale Railway
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cumbria
Llywodraethu
- 08 Ionawr 1998: Cofrestrwyd
- RAVENGLASS AND ESKDALE RAILWAY PRESERVATION TRUST (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DIANA SUSAN CHASE | Cadeirydd |
|
|
|||||||
James Ross Duggan | Ymddiriedolwr | 06 July 2024 |
|
|
||||||
David William Thomas Sibson | Ymddiriedolwr | 06 July 2024 |
|
|
||||||
John Branson Chapman | Ymddiriedolwr | 06 July 2024 |
|
|
||||||
Martin Graham Clayton | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||
Richard Nicholas Johnson | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||||
Andrew Jackman | Ymddiriedolwr | 08 July 2017 |
|
|
||||||
DAVID LEES | Ymddiriedolwr | 11 July 2015 |
|
|
||||||
RICHARD ROBINSON | Ymddiriedolwr | 19 August 2012 |
|
|
||||||
DAVID WILLIAM MOSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JACQULENE PHARAOH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
IAIN ALDRED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PETER VAN ZELLER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
STUART HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32k | £25.66k | £17.48k | £17.04k | £5.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15k | £24.53k | £7.09k | £3.55k | £289 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 23 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 28 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 13 SEPTEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE THE RAILWAY LINE BETWEEN RAVENGLASS AND ESKDALE IN THE COUNTY OF CUMBRIA AND THE MAINTENANCE AND PROTECTION OF SUCH STRUCTURES BUILDINGS PLANT LOCOMOTIVES ROLLING STOCK AND EQUIPMENT ON OR ADJACENT TO OR CONNECTED WITH THE SAID RAILWAY AS ARE OF HISTORICAL, CULTURAL, ARCHITECTURAL, CONSTRUCTIONAL OR SCIENTIFIC INTEREST OR EXHIBIT CRAFTSMANSHIP WORTHY OF PRESERVATION
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 Westmorland Road
SALE
Cheshire
M33 3QX
- Ffôn:
- 07899946306
- E-bost:
- secretary@rerps.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window