CRAWFORD'S SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides buildings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 08 Gorffennaf 2013: y trosglwyddwyd cronfeydd i 248919 ST EDMUNDSBURY AND IPSWICH DIOCESAN BOARD OF FINAN...
- 15 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
- 08 Gorffennaf 2013: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 24 Mai 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 07 Medi 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 24 Mehefin 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL DATED 10 DECEMBER 1860, ORDER DATED 6 SEPTEMBER 1951 AND SCHEME OF 27TH FEBRUARY 1961.
Gwrthrychau elusennol
A SCHOOL FOR BOYS AND GIRLS TO BE EDUCATED AS DAY SCHOLARS IN ALL USEFUL KNOWLEDGE IN ACCORDANCE WITH THEIR STATION IN LIFE AND IN ALL MORAL AND RELIGIOUS OBLIGATIONS AS TAUGHT IN THE ARTICLES AND CATECHISM OF THE CHURCH OF ENGLAND.
Maes buddion
PARISH OF HAUGHLEY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window