Hanes ariannol CHAPMAN'S EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 310616
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 12/07/2020 12/07/2021 12/07/2022 12/07/2023 12/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.09k £11.31k £12.40k £13.76k £14.52k
Cyfanswm gwariant £11.60k £9.99k £10.00k £13.89k £14.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A