THE BUTLER EDUCATIONAL FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Awards for children and students from the parishes of Little Baddow and Boreham, Essex for educational purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Essex
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1052061 ESSEX COMMUNITY FOUNDATION
- 21 Mehefin 1963: Cofrestrwyd
- 25 Gorffennaf 2023: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.42k | £11.03k | £10.75k | £7.64k | £11.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.14k | £9.59k | £10.18k | £11.12k | £10.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 01 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Hydref 2021 | 107 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 02 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 20 OCTOBER 1909 AS VARIED BY SCHEME DATED 22 APRIL 1938
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF BOOKS OR FITTINGS FOR SCHOOL LIBRARIES. SPECIAL INSTRUCTION IN PRACTICAL AND TECHNICAL SUBJECTS EXHIBITIONS FOR EDUCATION OTHER THAN ELEMENTARY. APPRENTICING, MAINTENANCE ALLOWANCES OR OTHERWISE PROMOTING THE EDUCATION OF BOYS AND GIRLS RESIDENT IN THE BENEFICIAL AREA, WHO HAVE ATTENDED A PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL FOR NOT LESS THAN TWO YEARS. RESIDUE OF INCOME TO BE APPLIED IN AWARDING EXHIBITIONS FOR SECONDARY OR FURTHER EDUCATION. FINANCIAL ASSISTANCE, CLOTHING, TOOLS, BOOKS, ETC., TO ASSIST ENTRY INTO A PROFESSION, TRADE OR CALLING. APPRENTICING BENEFICIARIES TO SOME USEFUL TRADE OR CALLING, OTHERWISE PROMOTING THEIR EDUCATION. (1972 SCHEME).
Maes buddion
PARISHES OF BOREHAM AND LITTLE BADDOW
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window