READ PRIZES FUND
Rhif yr elusen: 310848
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Awarding yearly prizes to pupils attending Colbayns High School at Clacton.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012
Cyfanswm incwm: £757
Cyfanswm gwariant: £0
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Essex
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 15 Ebrill 2013: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1052061 ESSEX COMMUNITY FOUNDATION
- 30 Mehefin 1976: Cofrestrwyd
- 15 Ebrill 2013: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £774 | £798 | £709 | £727 | £757 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 24 Medi 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 04 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 25 Hydref 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 30/06/1976 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 22/03/2013
Gwrthrychau elusennol
AWARDING YEARLY PRIZES TO PUPILS ATTENDING COLBAYNS HIGH SCHOOL AT CLACTON.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window