TEWKESBURY EDUCATION TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The income from the assets is used to provide special benefits to Tewkesbury School and needy young people in the defined territory to support their education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
- TEWKESBURY GRAMMAR SCHOOL FOR BOYS (Enw blaenorol)
- TEWKESBURY SCHOOL FUND (Enw blaenorol)
- TEWKESBURY SCHOOL TRUST FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Thompson | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Catherine Folkes | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Patricia Stringfellow | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Jonathon Quinn | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
STEPHEN HAWKINS | Ymddiriedolwr | 24 May 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.86k | £26.63k | £27.66k | £28.02k | £28.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.02k | £22.03k | £13.40k | £11.28k | £8.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2021
(Mae'r cyfrifon |
16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 19TH JUNE 1975 AS AMENDED BY (MODIFICATION) ORDER OF 15TH JANUARY 1981 AND 4TH MAY 1978 AS AMENDED ON 28 NOV 2018 AS AMENDED ON 28 DEC 2018 AS AMENDED BY SCHEME DATED 03 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
NOT MORE THAN ONE-THIRD OF THE YEARLY INCOME OF THE CHARITY IN PROVIDING SPECIAL BENEFITS FOR TEWKESBURY SCHOOL NOT NORMALLY PROVIDED BY THE EDUCATION FUNDING AGENCY / DEPARTMENT FOR EDUCATION AND SUBJECT THERETO THE TRUSTEES SHALL APPLY THE SAID INCOME IN PROMOTING THE EDUCATION OF YOUNG PERSONS WHO ARE RESIDENT IN THE TOWN OF TEWKESBURY OR IN ANY OF THE PARISHES OF ASHCHURCH RURAL, NORTHWAY, CHACELEY, DEERHURST, FORTHAMPTON LEIGH, TEDDINGTON, TWYNING, AND WHEATPIECES, ALL IN THE COUNTY OF GLOUCESTERSHIRE, WHO HAVE NOT ATTAINED THE AGE OF 25 YEARS AND WHO IN THE OPINION OF THE GOVERNORS ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE.
Maes buddion
SEE OBJECT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Willow Bank Road
Alderton
TEWKESBURY
Gloucestershire
United Kingdom
GL20 8NJ
- Ffôn:
- 01684292152
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window