Ymddiriedolwyr BRIDEWELL ROYAL HOSPITAL

Rhif yr elusen: 311997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

24 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Justine Siobhan Voisin Cadeirydd 05 March 2015
ALLEYN'S SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Lesley Moon Ymddiriedolwr 12 March 2025
Dim ar gofnod
Fiona Gibbon Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Hannah Sheppard Ymddiriedolwr 01 January 2025
LONGACRE SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Anil Noorani Ymddiriedolwr 01 January 2025
LONGACRE SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Blurton Ymddiriedolwr 01 January 2025
LONGACRE SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Herring Ymddiriedolwr 01 January 2025
LONGACRE SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Margaret MEIKLE Ymddiriedolwr 23 November 2022
Dim ar gofnod
Dawn Linsey Wright CC Ymddiriedolwr 01 October 2022
THE GUILD OF THE ROYAL HOSPITAL OF ST BARTHOLOMEW
Derbyniwyd: Ar amser
THE HONOURABLE THE IRISH SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Iain David TURNER Ymddiriedolwr 13 June 2022
Dim ar gofnod
Keith Ian Robert BANNISTER Ymddiriedolwr 02 October 2020
West Horsley Place Trust
Derbyniwyd: Ar amser
Clive Robert MARRIOTT Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Jane Teresa Lunnon BA Hons Ymddiriedolwr 22 February 2019
ROYAL NATIONAL CHILDREN'S SPRINGBOARD FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Alderman NICHOLAS STEPHEN LELAND LYONS Ymddiriedolwr 01 June 2018
Dim ar gofnod
MICHAEL JOHN CHADWICK ACA Ymddiriedolwr 22 November 2017
Dim ar gofnod
Caroline Wilma Haines Ymddiriedolwr 01 May 2017
THE THOMAS CARPENTER EDUCATIONAL AND APPRENTICING FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ALASTAIR JOHN NAISBITT KING Ymddiriedolwr 06 December 2016
THE LORD MAYOR'S APPEAL
Derbyniwyd: Ar amser
BRITISH LIVER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MR Angus Stovold Ymddiriedolwr 05 March 2015
THE SURREY COUNTY AGRICULTURAL SOCIETY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1017 diwrnod
Stephen Howard Ravenscroft Ymddiriedolwr 05 March 2015
Dim ar gofnod
RICHARD ERNEST TULLOCH BENNETT LLB Ymddiriedolwr 25 September 2014
THE HENRY LESTER TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser