Friends of the Nations' Libraries

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants to promote the acquisition by national and regional libraries and archives of printed books, manuscripts and records of historical, literary, artistic, architectural, musical or such like interest and to assist the libraries in any other way which the Charity considers appropriate.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£584,471
Roddion a chymynroddion | £353.58k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £230.89k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£377,048
Codi arian | £102.03k | |
Weithgareddau elusennol | £275.02k | |
Arall | £0 |
£135,451 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £102.03k | |
Gwariant elusennol | £275.02k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £207.42k |
Codi arian a Arall Gwariant | £102.03k | |
Gwariant elusennol | £275.02k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £342.87k |
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Mawrth 1963: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF THE NATIONAL LIBRARIES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Geordie Greig | Cadeirydd | 29 June 2017 |
|
|
||||||||
Professor Kathryn Sutherland | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||||||
Artemis Clare Antonia Cooper | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||||||
Dr Anna Lisbet Kristina Rausing | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||||||
Dr Rhodri Llwyd Morgan | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||||||
Tina Michelle Morton | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||||||
Mark Philip Stevens | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||||||
Mark Henry Storey | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||||||
Christopher Henry Charles Whittick | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|||||||||
Joan Sanborn Harris Winterkorn MBE | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||||||
Mary Anne Frances Gibson | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||||||
Joanna Margaret Barker MBE | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|||||||||
Dr Amina Shah | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||||||
Dr Jessica Pearsall Gardner | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
||||||||
Professor RICHARD OVENDEN OBE | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|||||||||
Charles Adam Laurie Sebag-Montefiore CBE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £638.38k | £1.22m | £16.35m | £1.98m | £584.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £651.67k | £757.77k | £15.35m | £1.43m | £377.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £499.36k | £1.10m | £16.23m | £1.78m | £353.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £100.00k | £1.00m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £139.03k | £120.71k | £114.40k | £197.79k | £230.89k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £21.60k | £12.18k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £580.85k | £700.26k | £15.26m | £1.35m | £275.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £70.82k | £57.51k | £87.66k | £75.75k | £102.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.82k | £1.00k | £0 | £1.47k | £13.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £579.03k | £699.26k | £15.26m | £1.35m | £261.66k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.07k | £17.49k | £19.92k | £13.23k | £12.11k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £3.85m | £3.87m | £4.49m | £5.02m | £5.14m | |
|
Cyfanswm asedau | £218.52k | £534.06k | £11.40m | £824.72k | £997.44k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £120.83k | £101.18k | £10.22m | £97.84k | £51.02k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 1932 AS AMENDED 1958, 1961, 1962, AND 14TH JULY 1977 as amended on 13 Dec 2019 as amended on 19 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
THE PURCHASE OF BOOKS AND MANUSCRIPTS AS GIFTS TO THE NATIONAL LIBRARIES.(THE EXPRESSION "NATIONAL LIBRARIES" IS UNDERSTOOD PRIMARILY TO MEAN THE BRITISH MUSEUM, AND THE NATIONAL LIBRARIES OF SCOTLAND AND WALES; BUT THE SOCIETY WILL BE FREE, AS OCCASION ARISES, TO ASSIST ALSO UNIVERSITY, MUNICIPAL AND OTHER LIBRARIES TO SECURE PRINTED BOOKS OR MANUSCRIPTS WHICH HAVE SPECIAL INTEREST FOR THEM).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX 4291
Reading
Berkshire
RG8 9JA
- Ffôn:
- 01491598083
- E-bost:
- admin@fnlmail.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window