IMAGO MUNDI

Rhif yr elusen: 313345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Produces the bi-annual 'Imago Mundi: the International Journal for the History of Cartography'. It is also responsible for coordinating the biennial series of International Conferences in the History of Cartography. In general, its aim is to promote and extend interest in the academic history of cartography worldwide.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £21,688
Cyfanswm gwariant: £20,927

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mehefin 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • IMAGO MUNDI LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor Wouter Bracke Cadeirydd 21 January 2022
Dim ar gofnod
Daniel Crouch Ymddiriedolwr 21 March 2022
Dim ar gofnod
Dr Alfred Charles Hiatt Ymddiriedolwr 21 February 2016
Dim ar gofnod
Thomas William Harper Ymddiriedolwr 21 February 2016
Dim ar gofnod
NICHOLAS ALAN MILLEA Ymddiriedolwr 21 February 2016
Dim ar gofnod
Christopher James Fleet Ymddiriedolwr 21 February 2016
Dim ar gofnod
Dr JAMES RICHARD AKERMAN Ymddiriedolwr 17 May 2012
Dim ar gofnod
Dr MARKUS GUENTHER HEINZ Ymddiriedolwr 17 May 2012
Dim ar gofnod
PROFESSOR IMRE JOSEF DEMHARDT Ymddiriedolwr 17 May 2012
Dim ar gofnod
Dr CARME MONTANER Ymddiriedolwr 17 May 2012
Dim ar gofnod
CATHERINE HOFMANN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ANTHONY PETER PAYNE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PROFESSOR MATTHEW HENRY EDNEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr MARY SPONBERG PEDLEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PROF. ALEXEY VLADIMIROVICH POSTNIKOV Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Peter Michael Barber Ymddiriedolwr
LAUDERDALE HOUSE SOCIETY LTD
Derbyniwyd: Ar amser
J B HARLEY RESEARCH FELLOWSHIPS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MEMORIAL SCROLLS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PROF ROGER JAMES PETER KAIN Ymddiriedolwr
J B HARLEY RESEARCH FELLOWSHIPS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DR SARAH JACQUELINE TYACKE CB Ymddiriedolwr
HAKLUYT SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Dr ZSOLT TOROK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.41k £20.32k £19.24k £22.28k £21.69k
Cyfanswm gwariant £19.23k £18.63k £19.35k £21.90k £20.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 28 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 28 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 14 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 14 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 16 Ebrill 2023 75 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 16 Ebrill 2023 75 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 15 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 15 Tachwedd 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 03 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 03 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
31
Sandringham Road
London
London
UK
E10 6HJ
Ffôn:
07474613362