COBHAM HALL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE COMPANY OWNS AND MANAGES AN HISTORIC SITE IN WHICH IT OPERATES AN INDEPENDENT SCHOOL IN MEMBERSHIP OF THE GIRLS SCHOOL ASSOCIATION, THE BOARDING SCHOOL ASSOCIATION AND OTHER RELEVANT BODIES. THE SCHOOL SEEKS TO EDUCATE THE WHOLE PERSON BY EQUIPPING EACH STUDENT WITH THE KNOWLEDGE AND SKILLS TO MAKE THE MOST OF THE OPPORTUNITES AVAILABLE TO WOMEN IN THE WORLD AND TO CONTRIBUTE TO THE COMMUNITY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 1961: Cofrestrwyd
- WESTWOOD EDUCATIONAL TRUST (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankie Whitehead | Ymddiriedolwr | 03 September 2019 |
|
|
||||
Susan Anne Margaret Grace Webb | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
||||
SARAH MCRITCHIE | Ymddiriedolwr | 31 January 2012 |
|
|
||||
Dr KATRINA O'NEILL-BYRNE | Ymddiriedolwr | 31 January 2012 |
|
|
||||
MARTIN DAVID PENNELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN ANDERSON CALDER DICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.83m | £4.22m | £4.45m | £4.25m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.12m | £4.25m | £4.49m | £5.04m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £410.80k | £416.65k | £456.59k | £158.38k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.25m | £3.54m | £3.75m | £3.73m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £166.57k | £270.06k | £239.33k | £353.94k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.94m | £4.02m | £4.23m | £4.92m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £177.79k | £223.78k | £257.69k | £115.70k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/03/1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/10/1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/07/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/03/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/06/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/12/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/04/1995 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 13/03/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/06/2013 as amended on 26 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF INDIVIDUALS FROM THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS THROUGH THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF ONE OR MORE SCHOOLS IN ENGLAND AND WALES, AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) TO MAINTAIN AND CARRY ON THE GIRLS' SCHOOL KNOWN AS COBHAM HALL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cobham Hall
Cobham
Gravesend
DA12 3BL
- Ffôn:
- 01474825903
- E-bost:
- StandenD@cobhamhall.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window