TANCRED'S EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 313814
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The provision of scholarships to graduate and undergraduate students studying medicine and theology at Christ's College and Gonville and Caius College, Cambridge and to student members of Lincoln's Inn taking the Bar Vocational Exam.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020

Cyfanswm incwm: £23,051
Cyfanswm gwariant: £26,764

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaergrawnt
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Medi 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1137540 CHRIST'S COLLEGE CAMBRIDGE IN THE UNIVERSITY OF CA...
  • 07 Medi 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1137536 GONVILLE AND CAIUS COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CA...
  • 23 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
  • 07 Medi 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Cyfanswm Incwm Gros £61.33k £53.07k £79.60k £51.68k £23.05k
Cyfanswm gwariant £59.90k £50.26k £78.07k £49.28k £26.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 17 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 08 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 08 Mehefin 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2018 08 Hydref 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2018 08 Hydref 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2017 04 Mai 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2017 04 Mai 2018 Ar amser